Gremium | Partei/ Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglied | ||||||
Stadtrat | Mitglied | Mitglied | 19.01.2009 | 25.03.2009 | von 19.01.2009 bis 25.03.2009 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.04.2009 | 25.03.2009 | von 08.04.2009 bis 25.03.2009 | |
Fraktion WLS-IFW-FWH-FWG-FDP (Stadtrat) | Mitglied | Mitglied | 01.01.2009 | 25.03.2009 | von 01.01.2009 bis 25.03.2009 | |
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur, Jugend und Sport | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.03.2009 | 25.03.2009 | von 04.03.2009 bis 25.03.2009 |